ymddiriedolwyr SNETTISHAM MEMORIAL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER BRADSHAW | Cadeirydd | 17 September 2013 |
|
|
||||
Edward Stanton Stanton | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Jackie Walker | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Paul Herbert | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Chilvers | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|||||
David Sexton | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Jan Sexton | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
ARTHUR CLARKSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
LINDA STANDEVEN | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.