Hanes ariannol BROWNES HALL
Rhif yr elusen: 304266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.55k | £46.17k | £55.03k | £56.95k | £43.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.79k | £45.19k | £32.78k | £43.18k | £62.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.86k | £2.68k | £26.76k | £934 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.