ymddiriedolwyr OLD MARSTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Burrow | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Jan Lawrie | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Duncan Hatfield | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Carol Tranter | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
LOUISE UPTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|||||
MARK EDEN LONGFORD | Ymddiriedolwr | 11 December 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER CRANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET CRANE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.