Hanes ariannol BISHOPS HULL VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 304487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.11k | £26.35k | £76.09k | £29.07k | £14.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.67k | £16.01k | £23.08k | £33.83k | £36.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £152.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | £2.70k | £47.84k | N/A | £1.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.