ymddiriedolwyr BISHOPS LYDEARD VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 304488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN BALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Emma Hayes | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Claire Donnelly | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
WAYNE BULL | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
BOB ELGIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
ANN PATTEMORE | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|
||||
MARION EVENS | Ymddiriedolwr | 21 January 2009 |
|
|
||||
BRIAN STANLEY CONRAD HILKENE | Ymddiriedolwr | 26 April 2006 |
|
|
||||
RICHARD PEACOCKE | Ymddiriedolwr | 24 September 2003 |
|
|
||||
MR GREG ALLEN | Ymddiriedolwr | 26 June 2001 |
|
|
||||
RICHARD SILLETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.