ymddiriedolwyr BURNHAM AREA YOUTH CENTRE
Rhif yr elusen: 304500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE LANG | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jan Newton | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
John Michael Lilley | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
COLIN RUFUS | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|||||
John Colquhoun | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
JOHN ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
JANET BONUS | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
JAMES FRAPE | Ymddiriedolwr | 15 August 2011 |
|
|
||||
JULIA ANNE ELSWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.