ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tania Elizabeth Watt | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Mervyn Wadham | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Anniemarie Wadham | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Rachel Drew | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|
||||
Daniel Fallance | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Jeremy Bowerman | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
GRAHAM SALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.