ymddiriedolwyr SIDEGATE LANE NEIGHBOURHOOD GROUP
Rhif yr elusen: 304776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Claire Ingate Daniels | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|
||||
Graham Garrard | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dorothy Walker | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
James Spurling | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Peter Hillman | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Patricia Ann Addison | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Kevin John Brazier | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
David Ian Rowland | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
John David Vickers | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Michael Bugg | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
FRANCES ELIZABETH CURWEN | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
JEAN KNAPMAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Peter Keeble | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
Margaret Osborne | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
June Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
TONY CRANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON LYNN LAST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.