ymddiriedolwyr SOUTH ELMHAM ST MARGARET VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Paul Hammond | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Jannine Elisabeth Parry | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Jane Neale | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Glazer | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JENNIFER MARY BAKER | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
PHILLIP THOMAS KIDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Bernard Duffield | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.