ymddiriedolwyr HINDERCLAY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK AVES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shirley A Bishop | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Kathryn R Rose | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
ROBERT MICHAEL SHREEVES | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Lynda Goodall | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Patricia Pursehouse | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Michael Bishop | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
david ireland | Ymddiriedolwr | 11 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.