ymddiriedolwyr THE NAYLAND-WITH-WISSINGTON COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 304926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL HITCHCOCK | Cadeirydd | 05 March 2017 |
|
|
||||
Matthew Robert Cable | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||
Kate Bevan | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Sophie Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Joanne Metson | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Luke Rumbelow | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
||||
Margaret Ellen Ryan | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
Julie Tara Clark | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
||||
LORRAINE BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRICIA HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE BULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAIN WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRYAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN WILLINGALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Victoria Sargent | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.