ymddiriedolwyr ASH VICTORIA HALL
Rhif yr elusen: 304966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobbie Wilkinson | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Mark John Holmes | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Brian Everitt | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Paul Golding | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Susan Emma Bowles | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Michael David Hills | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Janet Mary Coulson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
Sharon Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
MR DAVE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.