ymddiriedolwyr WOLDINGHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Sean Lewis | Cadeirydd | 09 April 2018 |
|
|
||||
Nancy Collard | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Nicola Howe | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
PETER JOHN FARRAR | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
NICOLA JANE FRASER | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|||||
ANDREW RICHARD KOZMINSKI | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
MS CARO ROWLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.