Hanes ariannol THE VILLAGE HALL DITCHLING
Rhif yr elusen: 305205
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.96k | £24.48k | £24.79k | £27.86k | £28.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.95k | £22.99k | £19.29k | £22.07k | £24.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.