ymddiriedolwyr PEVENSEY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 305291
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Buckman Mr | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Trevor Martin | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Jayne Howard | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Peter Winter | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
JANIS MARGARET TUTT | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
NORMAN BEANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.