ymddiriedolwyr KINGS' HALL WITHYHAM
Rhif yr elusen: 305332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Lance | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Paul Sellars | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Campbell | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Ann Jacqueline Yang | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Paul Edward Radford | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Alison Jane Hunnam | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||
LINDA CHARLTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
RICK HUNNAM | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
MEG STAFFORD | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.