Hanes ariannol PULBOROUGH SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 305409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.67k | £84.74k | £79.48k | £101.98k | £89.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.63k | £63.90k | £68.59k | £84.76k | £95.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.50k | £24.20k | £24.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.00k | £25.05k | £4.00k | £1.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.