ymddiriedolwyr COOLHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya BARNES-EGAN | Cadeirydd | 07 January 2008 |
|
|
||||
Peter John Huggett | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Gibbs | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
Susan Anne Tully | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
Kenneth Anthony Egan | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
Bridget Mary Huggett | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
STEPHEN PAUL TULLY | Ymddiriedolwr | 14 January 2012 |
|
|
||||
IAIN GIBBS | Ymddiriedolwr | 10 January 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.