ymddiriedolwyr THE ALDBOURN WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 305457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ERIC PHIZACKLEA | Cadeirydd | 28 March 2011 |
|
|||||
Camilla Jane Goddard | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Judy Ann Hill | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Maureen Helen Webber | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
ALISON MARGARET DELORIE | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Vanessa Carrington Butler | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
HUGH BLAND | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|||||
WILLIAM WALTER BROWN | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|||||
PAUL FREDERICK NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER ATHAWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.