ymddiriedolwyr SHAW HILL PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrence Peter Chivers | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Anstice Louise Beveridge | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
JOANNA Elizabeth BISHOP | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Mr Mike Booth | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Mr G Williams | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Mrs Elizabethe Bean | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Joan Boorer | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.