ymddiriedolwyr 1ST KEYNSHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Bridges | Cadeirydd |
|
|
|||||
Deon Peter Alan Lowe | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Matthew Jackson | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Daniel Martin Sawyer | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Lee Mark Lodder | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Antony Kevin French | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Nicola Sanders | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Lesley Mackenzie | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Alan Charles Sanders | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Nicholas Balcombe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ian Michael Carter | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.