ymddiriedolwyr SOMERSET COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 305634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (98 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Graham Ashford | Cadeirydd | 21 September 2014 |
|
|
||||
Stephen John Sharp | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Dawn Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
ABIGAIL CLARE COOK | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Scarlett Halima Atherton | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
RICHARD JAMES MARLOW | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|||||
Neil Charles Truby | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Patricia Ann Sedgebeer | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Simon Paul Lacey | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Marian Joan Scott | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Thomas William Hold | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Lawrence Alexander Wilson | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
John Arthur Lewis | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.