Hanes ariannol 1ST WROUGHTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.21k | £48.69k | £23.79k | £38.54k | £44.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.40k | £26.02k | £8.35k | £19.02k | £31.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.20k | £13.95k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.