ymddiriedolwyr 1ST WROUGHTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Smith | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Robert Graves | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Ross McLee | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Ben Jankinson | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Roderick Tatem | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Jamie McRobie | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MRS H BATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.