ymddiriedolwyr ENGLISH FOLK DANCE AND SONG SOCIETY
Rhif yr elusen: 305999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Fiona Butcher | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||||
Angeline Morrison | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||||
Robyn Wallace Chicot | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||||
Eleanor Telfer | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||||
Professor Lucy Hooberman | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||||
Laura Jones | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|||||||
Ayub Khan MBE | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|||||||
James Edward Fishwick | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||||
Alan Davey CBE | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.