ymddiriedolwyr ENGLISH SCHOOLS CRICKET ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 306002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH STUART LAKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Malcolm Blackburn | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Wilks | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Giles Ashman | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Aston | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
William Sillett | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PHILIP EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD SOMERFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WEITZEL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DENNIS HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS TWORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.