Hanes ariannol THE NORTH OF ENGLAND ZOOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 306077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.44m | £55.15m | £36.10m | £45.23m | £50.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.45m | £44.38m | £36.01m | £44.28m | £49.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.40k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.33m | £1.15m | £292.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.20m | £4.11m | £7.35m | £2.49m | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.97m | £12.70m | £6.37m | £12.20m | £14.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.10m | £30.62m | £20.69m | £30.51m | £33.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.00k | £26.00k | £14.00k | £23.00k | £67.00k | |
|
Incwm - Arall | £5.16m | £7.69m | £1.68m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £249.51k | £103.00k | £0 | £966.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.70m | £31.34m | £28.39m | £20.77m | £24.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.20m | £12.15m | £7.61m | £21.18m | £24.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £294.00k | £910.00k | £730.00k | £706.00k | £1.11m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £870.00k | £1.04m | £609.00k | £858.00k | £858.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.54m | £891.00k | £0 | £2.33m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.