ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES
Rhif yr elusen: 306371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Deepak Nayyar | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||
Dr Sasha Roseneil | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Ha-Joon Chang | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ernest Aryeetey | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Tamsyn Barton | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Jose Antonio Ocampo Gaviria | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Awo Ablo | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Jenny Natasha Clayton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Mustafa Roberts | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Dr Anuradha Joshi | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Esther Mergeana McIntosh | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.