Hanes ariannol GEORGE OGNELL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306444
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162 | £151 | £220 | £177 | £128 | |
|
Cyfanswm gwariant | £150 | £0 | £100 | £100 | £3.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.