ymddiriedolwyr AYSHFORD EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Barker | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Parker | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
RACHEL BARBARY-SPRAGUE | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
RUPERT SNOOK | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
MICHAEL JULIAN POLLARD | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
RAYMOND RADFORD | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
||||
LARAINE PENGILLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID LEWIS JOHNSON-GARFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JAYNE NEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.