Hanes ariannol THE ARVON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.88m | £1.73m | £1.90m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £2.05m | £1.58m | £1.87m | £2.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £394.27k | £398.37k | £904.13k | £554.34k | £411.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £830.12k | £677.32k | £1.18m | £1.03m | £581.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.16m | £511.05k | £837.71k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.87k | £6.04k | £4.94k | £3.45k | £5.09k | |
|
Incwm - Arall | £117.42k | £42.55k | £32.99k | £28.39k | £18.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | £0 | £301.69k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £1.85m | £1.40m | £1.69m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £181.02k | £188.54k | £175.54k | £178.07k | £149.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.64k | £51.81k | £55.50k | £62.20k | £56.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.62k | £2.04k | £1.47k | £408 | £227 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.