Hanes ariannol WEST BUCKLAND SCHOOL
Rhif yr elusen: 306710
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.89m | £8.29m | £8.06m | £7.90m | £7.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.28m | £7.89m | £7.71m | £7.67m | £7.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.41k | £2.53k | £88.49k | £64.28k | £28.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £181.16k | £214.81k | £187.86k | £171.29k | £168.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.68m | £8.01m | £7.70m | £7.60m | £7.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.41k | £67.39k | £80.74k | £63.25k | £30.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.10m | £7.68m | £7.54m | £7.49m | £7.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.27k | £36.34k | £29.61k | £34.00k | £23.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.