Hanes ariannol THE MOUNT KELLY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.61m | £9.03m | £10.02m | £11.37m | £11.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.50m | £9.17m | £9.69m | £10.61m | £11.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.53k | £105.21k | £139.30k | £381.00k | £249.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £880.59k | £483.54k | £721.90k | £818.91k | £780.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.65m | £8.41m | £9.14m | £10.16m | £10.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.92k | £32.28k | £20.32k | £10.72k | £15.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.47m | £9.17m | £8.89m | £9.67m | £10.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.90k | £8.01k | £801.98k | £942.85k | £888.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.27k | £32.52k | £115.34k | £59.60k | £55.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.