Hanes ariannol DAME HANNAH ROGER'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 306948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.02m | £7.89m | £6.42m | £1.73m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.55m | £8.23m | £6.02m | £1.67m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.33m | £7.15m | £5.73m | £1.67m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £35.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £206.97k | £176.01k | £275.54k | £29.44k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £563.93k | £411.90k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.33m | £7.15m | £5.73m | £1.70m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.96k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15 | £39 | £14 | £1 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.10k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £85.22k | £61.78k | £108.62k | £5.60k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.35m | £7.96m | £5.73m | £1.66m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £803.57k | £268.07k | £283.87k | £7.87k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £288.68k | £130.29k | £38.18k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £398.38k | £54 | £9.98k | £5.57k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.