Hanes ariannol BRAMBLETYE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.19m | £4.74m | £4.79m | £5.01m | £5.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54m | £4.64m | £4.57m | £4.92m | £5.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £151.07k | £149.87k | £450 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £339.39k | £139.68k | £39.04k | £21.05k | £4.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £13.40k | £39.93k | £85.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.84m | £4.38m | £4.57m | £4.91m | £5.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.11k | £6.45k | £153 | £242 | £8.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £207.84k | £170.76k | £37.41k | £58.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £4.63m | £4.56m | £4.92m | £5.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.91k | £8.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.80k | £7.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £660 | £0 | £4.58k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.