ymddiriedolwyr FARLINGTON SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Linnell | Cadeirydd | 05 October 2018 |
|
|
||||
Natalie Louise Charman | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Michael Adam Newell | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Alistair Alexander Elder | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
Bruce Phillips | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Sarah Riley | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
Alex Bubb | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.