ymddiriedolwyr Hixon-Stainton-Tanner Trust
Rhif yr elusen: 307322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Bunche | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Kelly Elizabeth Wilkie | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Fiona Penfold | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Victoria Wickens | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Lee Bedborough | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||
CAROLYN HARDIMAN | Ymddiriedolwr | 16 April 2012 |
|
|
||||
DAVID NICHOLAS A DREW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.