ymddiriedolwyr THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF CATER AND OTHERS
Rhif yr elusen: 307443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLR PETER FOSTER | Cadeirydd | 21 May 2015 |
|
|||||
Hamayun Shahid | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Laura Hutton | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Dr Ross Purves | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Cllr Shaun Bowman | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||
Cllr Ian Farrow | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||
Adrian Spurrell | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|||||
Adrien Beardmore | Ymddiriedolwr | 04 January 2012 |
|
|||||
CLLR. KAY BURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.