Dogfen lywodraethu THE ARTS SOCIETY NORWICH
Rhif yr elusen: 1068082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 3 SEPTEMBER 1997 AS AMENDED 20 OCTOBER 2009 AS AMENDED ON 21 JUN 2016 AS AMENDED ON 20 JUN 2017 as amended on 19 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE NORWICH AND NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.