ymddiriedolwyr BRAINS MATTER CHARITY
Rhif yr elusen: 1062884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Mary Clark-Wilson | Cadeirydd | 21 March 2019 |
|
|
||||
Paul Francis Lester | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
John Kennedy | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Edward Fardell | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Leeann Barker | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Erika Jane Johnson | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Susan Pearce | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.