ymddiriedolwyr HEADWAY CAMBRIDGESHIRE
Rhif yr elusen: 1062886
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Hutchinson | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Kim Mabbutt | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Gonzalez Malaga | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Phillips | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Green | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Dr Gregory Dean | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Gary Ian Howe | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.