ymddiriedolwyr ALDERMAN NEWTON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID FRASER | Cadeirydd | 31 July 2013 |
|
|
||||||||
Councillor Jane Walker | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|||||||||
Pauline Kendall | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||||||
Sylvia Macdowell | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||||
John Wheeler Cllr | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
|||||||||
PAULINE GRIMLEY | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.