ymddiriedolwyr FOSTER'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR KEN SCOTTOW | Cadeirydd | 12 March 1986 |
|
|||||||||||
Jason Hemley | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||||||
Scott Wilkins | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||||||||
RONALD HORACE FRENCH | Ymddiriedolwr | 12 November 2011 |
|
|||||||||||
Barbara Ann Haddock | Ymddiriedolwr | 01 February 2011 |
|
|
||||||||||
BRUCE KENNETH FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
NIGEL PATRICK BETTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.