Dogfen lywodraethu ACTION WITH COMMUNITIES IN RURAL ENGLAND (ACRE)
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/03/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/11/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/11/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18/06/2014 as amended on 27 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF PEOPLE AND COMMUNITIES IN RURAL AREAS IN ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.