ymddiriedolwyr FRIENDS OF HADHRAMAUT
Rhif yr elusen: 1062560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALEH BIN GHALIB AL-QU'AITI | Cadeirydd | 15 April 1997 |
|
|
||||
Muzna Al-Qu'aiti | Ymddiriedolwr | 20 August 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Fflur Raw-Rees | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
MAIJA TERESA PRIMROSE CALVERT | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|
||||
FATIMA GHALIB AL-QU'AITI | Ymddiriedolwr | 15 April 1998 |
|
|
||||
Sultana Al-Qu'aiti MBE | Ymddiriedolwr | 15 April 1997 |
|
|
||||
BRIAN ALBERT FYFIELD-SHAYLER BEM CML | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.