Hanes ariannol ARCHBISHOP LAUD NON-EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 307987
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 25/03/2012 | 25/03/2013 | 25/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £958 | £968 | £986 | £1.05k | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162 | £1.06k | £245 | £119 | £119 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.