ymddiriedolwyr EAST SOMERSET DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 308238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (191 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Francis Rutherford | Cadeirydd | 26 June 2012 |
|
|||||
CHRISTOPHER JONES | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|||||
JOHN FREDERICK MYERS | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
David Frowde | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Heather Patricia Pitts | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Paul Richard Bentley | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|||||
Howard Gordan Russell | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
PAMELA BURCH | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
robert simpson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Raymond John Marsh | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Adrian Graham Ashford | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Eur Ing MICHAEL ANDREW JAMES | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Wesley Read | Ymddiriedolwr | 26 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.