ymddiriedolwyr BATHURST EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1074910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Howard Mallinson | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Rev Robert Opala | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
RICHARD CRUDDAS | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
NEIL SUTHERST THOMPSON | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth MILBURN | Ymddiriedolwr | 10 December 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.