Hanes ariannol ST PIRAN'S SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.56m | £6.54m | £6.42m | £7.07m | £7.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37m | £6.27m | £6.30m | £6.92m | £7.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £361.58k | £163.41k | £629 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.68k | £410.15k | £163.41k | £4.03k | £27.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £594.18k | £478.01k | £252.60k | £506.77k | £627.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.95m | £5.65m | £6.01m | £6.56m | £7.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £43.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.08m | £5.97m | £6.01m | £6.62m | £6.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £290.89k | £298.76k | £289.25k | £299.34k | £425.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.37k | £75.78k | £72.45k | £74.24k | £94.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.