ymddiriedolwyr LUDGROVE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Jane Morphet | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
MauraBrittain Brittain | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Logie Charles Lloyd Fitzwilliams | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Michelle den Besten | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Andrew John Hinchliff | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Alexander Balfour Henshilwood | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|||||
Neil Brooks | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
D'Arcy Donna Vigors | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Richard Cormack | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Michael Alexander Smyth-Osbourne | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
Benedict John Holden | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
CHARLES LANGHORNE BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.